NAVESUR MACARONESIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Sevilla
Razón Social NAVESUR MACARONESIA SL
CIF B35535673
Capital Social 114827.06 Euros
Fecha de Constitución 15/10/1998
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NAVESUR MACARONESIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVESUR MACARONESIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONAZ SL | Liquidador Solidario | 09/12/2020 | 09/12/2020 |
GONAZ SL | Administrador Solidario | 25/08/2015 | 09/12/2020 |
Pascual Acosta Manuel | Apoderado | 09/12/2020 | |
PASGAR CANARIAS SL | Liquidador Solidario | 09/12/2020 | 09/12/2020 |
PASGAR CANARIAS SL | Administrador Solidario | 25/08/2015 | 09/12/2020 |
ARBOREO SL | Administrador Unico | 23/08/2013 | 25/08/2015 |
Molina Orta Rodrigo | Administrador Unico | 12/12/2012 | 23/08/2013 |
Gil Arevalo Juan Norberto | Administrador Unico | 12/12/2012 |
ACTOS BORME DE NAVESUR MACARONESIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios. -"PASGAR CANARIAS, S.L." Y "GONAZ, S.L." N.I.F. B35205236, DESIGNAN COMO REPRESENTANTES PERSONAS FISICAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE LIQUIDADORAS SOLIDARIAS A DOÑA RITA MARIA RODRIGUEZ GUERRA, CON D.N.I. 42.848.559-L Y A DOÑA CARMEN MAZARIO MARAÑON, CON D.N.I. 00.645.367-X, RESPECTIVAMENTE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 7 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-41
Capital Anterior: | 46.000,54 | Euros |
Aumento de capital: | 68.826,52 | Euros |
Capital Actual: | 114.827,06 | Euros |
Porcentaje: | 149,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 80, S 8, H SE 55852, I/A 7 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 79, S 8, H SE 55852, I/A 6 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-41
Capital Anterior: | 6.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.990,54 | Euros |
Capital Actual: | 46.000,54 | Euros |
Porcentaje: | 665,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 79, S 8, H SE 55852, I/A 6 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-41