NAVES URBANAS BCN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Barcelona, 35
Código Postal 08840
Municipio Viladecans
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAVES URBANAS BCN SL
CIF B66025156
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 19/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NAVES URBANAS BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVES URBANAS BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Bernal Jose | Administrador Unico | 02/01/2014 | 10/04/2014 |
Navarro Bernal Jose | Liquidador | 10/04/2014 | 10/04/2014 |
Roson Santin Antonio Carlos | Administrador Unico | 19/04/2013 | 02/01/2014 |
ACTOS BORME DE NAVES URBANAS BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 184, S 8, H B 436614, I/A 3 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 184, S 8, H B 436614, I/A 3 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 184, S 8, H B 436614, I/A 3 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: JOSE NAVARRO BERNAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 183, S 8, H B 436614, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 183, S 8, H B 436614, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 183, S 8, H B 436614, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO DON ANTONIO CARLOS ROSON SANTIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 183, S 8, H B 436614, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 183, S 8, H B 436614, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Dirección:CR DE BARCELONA Num.35 (VILADECANS)
Comienzo de operaciones:19/04/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. ACTIVIDADES PROFESIONALES.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43726 , F 183, S 8, H B 436614, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08