NAVES EL BALCONCILLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ EUCLIDES, 11, MODULO 2, NAVE 5
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social NAVES EL BALCONCILLO SL
CIF B87248886
Capital Social 397161.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 23/03/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NAVES EL BALCONCILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVES EL BALCONCILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
San Andres Rebollo Juan Luis | Consejero | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Maza Maria Del Mar | Secretario | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Maza Maria Del Mar | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Maza Maria Del Mar | Consejero | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Maza Pablo | Consejero | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Maza Pablo | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Maza Pablo | Presidente | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Sanchez Alfonso | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
Santos Sanchez Alfonso | Consejero | 04/05/2015 | 13/01/2022 |
ACTOS BORME DE NAVES EL BALCONCILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 7, S 8, H M 602005, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 7, S 8, H M 602005, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 7, S 8, H M 602005, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 1, S 8, H M 602005, I/A 1 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Dirección:C/ EUCLIDES, 11, MODULO 2, NAVE 5 (ALCALA DE HENARES)
Comienzo de operaciones:23/03/15
Capital:397.161,00 Euros
Objeto social:ARRENDAMIENTO EMPRESARIAL DE BIENES INMUEBLES. COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES. PROMOCION Y VENTA DE EDIFICACIONES Y TERRENOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 1, S 8, H M 602005, I/A 1 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28