NAVARRO DIVERSIFICACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo San Francisco de Sales, 31
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NAVARRO DIVERSIFICACION SA
CIF A82683475
Capital Social 682890.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente INVERSIONES NHET SL
VINCULACIONES DE NAVARRO DIVERSIFICACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVARRO DIVERSIFICACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez-muro Alvarez Jesus | Representante | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
INGENIERIA Y COMERCIO INCOM SL | Consejero | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
INVERSIONES NHET SL | Presidente | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
INVERSIONES NHET SL | Consejero | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
Navarro Iglesias Jose Luis | Representante | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
Navarro Iglesias Julian | Representante | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
Navarro Iglesias Virgilio | Representante | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
NS INGENIERIA SL | Secretario | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
NS INGENIERIA SL | Consejero | 24/07/2009 | 30/10/2012 |
Navarro Garrido Abel | Consejero | 24/07/2009 | 22/03/2012 |
ACTOS BORME DE NAVARRO DIVERSIFICACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 219, S 8, H M 258880, I/A 20 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 219, S 8, H M 258880, I/A 20 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Capital Anterior: | 720.330,00 | Euros |
Disminución de capital | 37.440,00 | Euros |
Capital Actual: | 682.890,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 219, S 8, H M 258880, I/A 20 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 219, S 8, H M 258880, I/A 19 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-245-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 218, S 8, H M 258880, I/A 18 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Capital Anterior: | 6.723.080,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.002.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 720.330,00 | Euros |
Porcentaje: | 89,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 217, S 8, H M 258880, I/A 17 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28