NAVARRA DE SERVICIOS TECNICOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Amaya / Amaia Kalea, 12
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social NAVARRA DE SERVICIOS TECNICOS INMOBILIARIOS SL
CIF B31808298
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/01/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NAVARRA DE SERVICIOS TECNICOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVARRA DE SERVICIOS TECNICOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Erroz Esparza Eduardo | Consejero | 26/02/2014 | |
Erroz Esparza Eduardo | Apoderado | 29/08/2011 | 26/02/2014 |
Oroquieta Unanua Julio | Apoderado | 29/08/2011 | 26/02/2014 |
Sarries Ulzurrun Jose Javier | Presidente | 26/02/2014 | |
Sarries Ulzurrun Jose Javier | Consejero | 26/02/2014 | |
Sarries Ulzurrun Jose Javier | Apoderado | 29/08/2011 | 26/02/2014 |
TECNICA Y ESTUDIOS REYL SL | Consejero | 26/02/2014 | |
TECNICA Y ESTUDIOS REYL SL | Secretario | 29/08/2011 | 26/02/2014 |
Amilivia Elorza Alfredo | Apoderado | 18/11/2009 | 29/08/2011 |
Amilivia Elorza Alfredo | Secretario | 29/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAVARRA DE SERVICIOS TECNICOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 124, S 8, H NA 20681, I/A 7 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 124, S 8, H NA 20681, I/A 7 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 124, S 8, H NA 20681, I/A 7 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 124, S 8, H NA 20681, I/A 7 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 123, S 8, H NA 20681, I/A 5 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 123, S 8, H NA 20681, I/A 5 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-31
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 123, S 8, H NA 20681, I/A 5 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-132-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 122, S 8, H NA020681, I/A00004 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-31