NAVALMORAL RETAIL ASSETS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rosario Pino, 14
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAVALMORAL RETAIL ASSETS SL
CIF B84270107
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/03/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NAVALMORAL RETAIL ASSETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVALMORAL RETAIL ASSETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armentia Mendaza Jon | Apoderado | 07/06/2012 | 21/11/2014 |
Brown Michael John | Apoderado Solidario | 10/12/2012 | 21/11/2014 |
Buchner Justin Carl | Apoderado Solidario | 10/12/2012 | 21/11/2014 |
Dixon Clarence Emmett | Apoderado Solidario | 10/12/2012 | 21/11/2014 |
Grefsheim Matthew Franklin | Apoderado Solidario | 10/12/2012 | 21/11/2014 |
Harle Steven Iain | Apoderado Solidario | 10/12/2012 | 21/11/2014 |
Marti Ruano Jose | Liquidador | 21/11/2014 | 21/11/2014 |
Marti Ruano Jose | Administrador Unico | 15/01/2013 | 21/11/2014 |
Robertson Neil Kenneth | Apoderado Solidario | 10/12/2012 | 21/11/2014 |
Thatcher Dominic | Apoderado Solidario | 10/12/2012 | 21/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAVALMORAL RETAIL ASSETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 138, S 8, H M 374931, I/A 18 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 138, S 8, H M 374931, I/A 18 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 138, S 8, H M 374931, I/A 18 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 138, S 8, H M 374931, I/A 18 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE AÑADE EL ARTICULO 6 BIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 138, S 8, H M 374931, I/A 17 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 137, S 8, H M 374931, I/A 16 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 137, S 8, H M 374931, I/A 16 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 137, S 8, H M 374931, I/A 16 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 137, S 8, H M 374931, I/A 15 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24169 , F 136, S 8, H M 374931, I/A 14 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28