NAVALCO ELECTRICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL DE SABON
Municipio Arteixo
Provincia A Coruña
Razón Social NAVALCO ELECTRICS SL
CIF B70607460
Capital Social 257041.0 Euros
Actividad Reparación de equipos eléctricos
Fecha de Constitución 26/12/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NAVALCO ELECTRICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVALCO ELECTRICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Quintas Antonio | Liquidador | 12/12/2022 | 06/03/2024 |
Lopez Quintas Antonio | Administrador Unico | 17/01/2022 | 12/12/2022 |
Perez Lopez Alberto Manuel | Administrador Unico | 24/01/2020 | 17/01/2022 |
ACTOS BORME DE NAVALCO ELECTRICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 158, S 8, H C 59306, I/A 6 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 158, S 8, H C 59306, I/A 6 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 158, S 8, H C 59306, I/A 5 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 158, S 8, H C 59306, I/A 5 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 158, S 8, H C 59306, I/A 5 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 157, S 8, H C 59306, I/A 4 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-15
Capital Anterior: | 102.041,00 | Euros |
Aumento de capital: | 155.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 257.041,00 | Euros |
Porcentaje: | 151,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 157, S 8, H C 59306, I/A 4 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 157, S 8, H C 59306, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 157, S 8, H C 59306, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 157, S 8, H C 59306, I/A 2 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-10-15