NAUTICA EL PRIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra General del Norte, 439
Código Postal 38340
Municipio Tacoronte
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAUTICA EL PRIS SL
CIF B38758942
Capital Social 3435000.0 Euros
Nombres Anteriores
- FELAPLAYA SL
- MARINA RADAZUL SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NAUTICA EL PRIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAUTICA EL PRIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Hernandez Juan Antonio | Apoderado | 05/12/2019 | 12/01/2024 |
GRUPO FEDOLA SL | Administrador Mancomunado | 10/10/2012 | 12/01/2024 |
GRUPO FEDOLA SL | Liquidador Mancomunado | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Leon Exposito Alfredo | Administrador Mancomunado | 10/10/2012 | 12/01/2024 |
Leon Exposito Alfredo | Liquidador Mancomunado | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Lopez Fuentes Ana Belen | Administrador Mancomunado | 10/10/2012 | 12/01/2024 |
Lopez Fuentes Ana Belen | Apoderado | 24/11/2012 | 12/01/2024 |
Lopez Fuentes Ana Belen | Apoderado | 23/04/2021 | 12/01/2024 |
Lopez Fuentes Ana Belen | Liquidador Mancomunado | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Lopez Fuentes Fernando | Apoderado | 31/10/2013 | 12/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAUTICA EL PRIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 162, S 8, H TF 33160, I/A 31 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 162, S 8, H TF 33160, I/A 31 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 162, S 8, H TF 33160, I/A 31 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 162, S 8, H TF 33160, I/A 31 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Capital Anterior: | 2.735.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 700.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.435.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 161, S 8, H TF 33160, I/A 30 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 161, S 8, H TF 33160, I/A 29 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 161, S 8, H TF 33160, I/A 28 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 23, S 8, H TF 33160, I/A 27 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 23, S 8, H TF 33160, I/A 26 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 23, S 8, H TF 33160, I/A 25 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-38