NAUTEBOOK EDICIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hilarion Eslava, 27
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAUTEBOOK EDICIONES SL
CIF B86611100
Capital Social 156200.0 Euros
Actividad Edición de libros
Fecha de Constitución 11/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NAUTEBOOK EDICIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAUTEBOOK EDICIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Barrio Celis Jesus Eladio | Apoderado Solidario | 02/01/2013 | 01/03/2018 |
Hormaechea Arroyo Jesus Miguel | Apoderado Solidario | 02/01/2013 | 01/03/2018 |
Moreno Capa Manuel | Liquidador | 19/09/2016 | 01/03/2018 |
Moreno Capa Manuel | Administrador Unico | 27/09/2013 | 19/09/2016 |
Blanco Bermudez Francisco | Consejero | 27/12/2012 | 27/09/2013 |
De Barrio Celis Jesus Eladio | Secretario | 27/12/2012 | 27/09/2013 |
De Barrio Celis Jesus Eladio | Consejero | 27/12/2012 | 27/09/2013 |
Del Canto Alvarez Jorge Alberto | Consejero | 27/12/2012 | 27/09/2013 |
Hormaechea Arroyo Jesus Miguel | Presidente | 27/12/2012 | 27/09/2013 |
Hormaechea Arroyo Jesus Miguel | Consejero | 27/12/2012 | 27/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAUTEBOOK EDICIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 170, S 8, H M 550390, I/A 5 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 170, S 8, H M 550390, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 170, S 8, H M 550390, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 170, S 8, H M 550390, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 170, S 8, H M 550390, I/A 3 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 170, S 8, H M 550390, I/A 3 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 170, S 8, H M 550390, I/A 3 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 169, S 8, H M 550390, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 165, S 8, H M 550390, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Dirección:C/ HILARION ESLAVA 27 BIS - OFICINA 8 (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/12/12
Capital:156.200,00 Euros
Objeto social:REDACCION, DISEÑO, EDICION, DISTRIBUCION Y VENTA DE PUBLICACIONES ELECTRONICAS, DE LIBROS, DE DIARIOS, PERIODICOS, REVISTAS SEMANALES O MENSUALES O DE CUALQUIER OTRA PERIOCIDAD DODA CLASE DE PUBLICACIONES, INCLUYENDO TODO TIPO DE FORMATOS, TANTO IMPRESOS COMO DIGITALES, Y REGIMENES DE EXPLOTACION,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 165, S 8, H M 550390, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28