NAUTA SOFTWARE RESEARCH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moreto, 1
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAUTA SOFTWARE RESEARCH SL
CIF B86346707
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/12/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NAUTA SOFTWARE RESEARCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAUTA SOFTWARE RESEARCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bautista Leon Antonio | Secretario | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Bautista Leon Antonio | Consejero Delegado Solidario | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Bautista Leon Antonio | Consejero | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Casas Gomez Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Casas Gomez Ignacio | Consejero | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Monesma Alvaro Francisco Jose | Liquidador | 20/03/2019 | 20/03/2019 |
Monesma Alvaro Francisco Jose | Consejero Delegado Solidario | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Monesma Alvaro Francisco Jose | Presidente | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Monesma Alvaro Francisco Jose | Consejero | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
Sancho Sanchez Jose Angel | Consejero Delegado Solidario | 26/06/2015 | 20/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAUTA SOFTWARE RESEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 185, S 8, H M 518849, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 185, S 8, H M 518849, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 185, S 8, H M 518849, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 185, S 8, H M 518849, I/A 4 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 185, S 8, H M 518849, I/A 3 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 185, S 8, H M 518849, I/A 3 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 185, S 8, H M 518849, I/A 3 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 184, S 8, H M 518849, I/A 2 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 184, S 8, H M 518849, I/A 2 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 181, S 8, H M 518849, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-28