NAULEX ORCAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valldaura, 35
Código Postal 08195
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social NAULEX ORCAY SL
CIF B63801195
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/03/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NAULEX ORCAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAULEX ORCAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cayuela Tomas Nuria | Administrador Mancomunado | 03/04/2012 | 20/04/2012 |
Cayuela Tomas Nuria | Liquidador Mancomunado | 20/04/2012 | 20/04/2012 |
Ortiz Franco Armando | Administrador Mancomunado | 03/04/2012 | 20/04/2012 |
Ortiz Franco Armando | Liquidador Mancomunado | 20/04/2012 | 20/04/2012 |
Cayuela Tomas Nuria | Administrador Unico | 09/02/2012 |
ACTOS BORME DE NAULEX ORCAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37437 , F 87, S 8, H B 298917, I/A 6 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37437 , F 87, S 8, H B 298917, I/A 6 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37437 , F 87, S 8, H B 298917, I/A 6 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37437 , F 87, S 8, H B 298917, I/A 5 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37437 , F 87, S 8, H B 298917, I/A 4 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08