NAUDIT HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND NETWORKING INGENIERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Einstein, 13
Código Postal 28049
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NAUDIT HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND NETWORKING INGENIERIA SL
CIF B86152386
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 16/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ayuso Llorente Jose Maria
Propietario Naudit High Performance Computing And Networking S
VINCULACIONES DE NAUDIT HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND NETWORKING INGENIERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAUDIT HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND NETWORKING INGENIERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuso Llorente Jose Maria | Administrador Unico | 08/10/2012 | 12/03/2024 |
De Pedro Sanchez Luis | Apoderado | 08/10/2012 | 12/03/2024 |
De Pedro Sanchez Luis | Apoderado | 23/12/2020 | 12/03/2024 |
Naudit High Performance Computing And Networking S | Socio Unico | 27/09/2023 | 12/03/2024 |
Torras Alvarez Jose Ramon | Apoderado | 08/10/2012 | 12/03/2024 |
Palacio Minguez Javier | Administrador Unico | 01/03/2011 | 08/10/2012 |
ACTOS BORME DE NAUDIT HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND NETWORKING INGENIERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 17, S 8, H M 514596, I/A 9 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 17, S 8, H M 514596, I/A 9 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 17, S 8, H M 514596, I/A 8 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
- Otras modificaciones estatutarias: Como consecuencia del cambio de duración del cargo se modifica el artículo 27 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 16, S 8, H M 514596, I/A 7 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 16, S 8, H M 514596, I/A 7 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 16, S 8, H M 514596, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 6 y 7 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 15, S 8, H M 514596, I/A 5 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Capital Anterior: | 3.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 15, S 8, H M 514596, I/A 5 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 15, S 8, H M 514596, I/A 4 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 14, S 8, H M 514596, I/A 3 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28