NATURPARK BCN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Baix Llobregat, 77
Código Postal 08690
Municipio Santa Coloma de Cervelló
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NATURPARK BCN SL
CIF B66574500
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NATURPARK BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURPARK BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Grebol Aleix | Apoderado Solidario | 14/05/2019 | 18/05/2022 |
Casas Grebol Claudia | Liquidador | 18/05/2022 | 18/05/2022 |
Casas Grebol Claudia | Administrador Unico | 05/01/2018 | 18/05/2022 |
Domingo Romero Xavier | Administrador Unico | 01/10/2015 | 10/08/2017 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 28/07/2015 | 01/10/2015 |
ACTOS BORME DE NATURPARK BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 34, S 8, H B 471809, I/A 8 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 34, S 8, H B 471809, I/A 8 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 34, S 8, H B 471809, I/A 8 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 33, S 8, H B 471809, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
- AV BAIX LLOBREGAT Num.77 (SANTA COLOMA DE CERVELLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 33, S 8, H B 471809, I/A 6 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 33, S 8, H B 471809, I/A 6 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: UNITS 4 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 32, S 8, H B 471809, I/A 5 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 32, S 8, H B 471809, I/A 4 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: XAVIER DOMINGO ROMERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 32, S 8, H B 471809, I/A 3 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
- CL ALMIRALL VIERNA Num.1 P.1 PTA.1 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44936 , F 32, S 8, H B 471809, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08