NATURDENTAL PLUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GENIKAKO ARBOLA 2 BAJO
Municipio Barakaldo
Provincia Bizkaia
Razón Social NATURDENTAL PLUS SL
CIF B95643474
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 18/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Suances Eduardo
Auditor AAB AUDIT MANCHA SLP
VINCULACIONES DE NATURDENTAL PLUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURDENTAL PLUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAB AUDIT MANCHA SLP | Auditor | 02/04/2014 | 28/06/2022 |
AAB AUDIT MANCHA SLP | Auditor | 23/12/2014 | 28/06/2022 |
Gonzalez Suances Eduardo | Administrador Unico | 12/04/2011 | 28/06/2022 |
ACTOS BORME DE NATURDENTAL PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 90, S 8, H BI 58356, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NATURDENTAL PLUS SL
Nif:B95643474
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
Conclusión por inexistencia de masa activa
Fecha de Resolución:08/05/2019
Número Procedimiento Concursal:519/2019
Datos Registrales:
Tomo:
5207
Libro:
0
Folio:
90
Hoja:
8-58356
Inscripción:
5
Fecha Inscripción28/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 90, S 8, H BI 58356, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NATURDENTAL PLUS SL
Nif:B95643474
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
Declaración de concurso
Fecha de Resolución:08/05/2019
Número Procedimiento Concursal:519/2019
Datos Registrales:
Tomo:
5207
Libro:
0
Folio:
90
Hoja:
8-58356
Inscripción:
5
Fecha Inscripción28/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 90, S 8, H BI 58356, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 90, S 8, H BI 58356, I/A 4 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 90, S 8, H BI 58356, I/A 3 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 90, S 8, H BI 58356, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 88, S 8, H BI 58356, I/A 1 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-48
Dirección:C/ GENIKAKO ARBOLA 2 BAJO (BARAKALDO)
Comienzo de operaciones:18/03/11
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:Explotación gestión y dirección y dirección de clínicas medicos- dentales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5207 , F 88, S 8, H BI 58356, I/A 1 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-48