NATURAL SA I NUTRITIU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tarragona, 63
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NATURAL SA I NUTRITIU SL
CIF B65272247
Capital Social 26800.0 Euros
Fecha de Constitución 08/02/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NATURAL SA I NUTRITIU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURAL SA I NUTRITIU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conesa Delgado Miquel | Liquidador | 23/10/2012 | 23/10/2012 |
Conesa Delgado Miquel | Administrador Mancomunado | 15/03/2010 | 23/10/2012 |
Conesa Delgado Miquel | Apoderado | 21/05/2010 | 23/10/2012 |
Serra March Batista | Administrador Mancomunado | 15/03/2010 | 23/10/2012 |
Serra March Batista | Apoderado | 21/05/2010 | 23/10/2012 |
ACTOS BORME DE NATURAL SA I NUTRITIU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 158, S 8, H B 396136, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 158, S 8, H B 396136, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 158, S 8, H B 396136, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 22.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 570,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 157, S 8, H B 396136, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 156, S 8, H B 396136, I/A 2 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 154, S 8, H B 396136, I/A 1 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Dirección:AV TARRAGONA 63 67,1 2 (VILAFRANCA DEL PENEDES)
Comienzo de operaciones:08/02/10
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION DE HELADERIAS Y BARES,ASI COMO LA FABRICACION Y COMPRAVENTADE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y SUS COMPLEMENTOS,TAL AL MAYOR COMO AL DETALLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41763 , F 154, S 8, H B 396136, I/A 1 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08