NATURAL GAS MOTORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Urquijo, 26
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NATURAL GAS MOTORS SL
CIF B85634012
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 13/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario DEALAR SL
VINCULACIONES DE NATURAL GAS MOTORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURAL GAS MOTORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Arnaiz Amador Jose | Apoderado | 06/03/2009 | 23/11/2011 |
Alonso Arnaiz Amador Jose | Liquidador | 23/11/2011 | 23/11/2011 |
Alonso Arnaiz Manuel | Apoderado | 06/03/2009 | 23/11/2011 |
Alonso Fraile Amador | Apoderado | 06/03/2009 | 23/11/2011 |
DEALAR SL | Socio Unico | 26/11/2010 | 23/11/2011 |
Moro Muñoz Rita | Administrador Unico | 25/02/2009 | 23/11/2011 |
ACTOS BORME DE NATURAL GAS MOTORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 69, S 8, H M 476773, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 69, S 8, H M 476773, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 69, S 8, H M 476773, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 69, S 8, H M 476773, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 69, S 8, H M 476773, I/A 3 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 66, S 8, H M 476773, I/A 2 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 63, S 8, H M 476773, I/A 1 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Dirección:C/ MARQUES DE URQUIJO 26 2º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:13/02/09
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:LA INVESTIGACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN AUTOMOVILES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 63, S 8, H M 476773, I/A 1 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28