NATURAL GANADERA DE ENSILADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Avenida de San Juan, S/N
Código Postal 31320
Municipio Milagro
Provincia Navarra
Mapa Ver Mapa
Razón Social NATURAL GANADERA DE ENSILADOS SL
CIF B71147789
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Recogida de residuos peligrosos
Fecha de Constitución 06/08/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario TRATAMIENTO SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS SL
VINCULACIONES DE NATURAL GANADERA DE ENSILADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURAL GANADERA DE ENSILADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iñigo San Marcelino Jose Ramon | Liquidador Unico | 02/03/2023 | 02/03/2023 |
TRATAMIENTO SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS SL | Socio Unico | 14/08/2013 | 02/03/2023 |
TRATAMIENTO SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS SL | Administrador Unico | 21/01/2022 | 02/03/2023 |
Calleja Lafuente Jose Ignacio | Administrador Unico | 14/08/2013 | 21/01/2022 |
ACTOS BORME DE NATURAL GANADERA DE ENSILADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
- CMNO DE SAN JUAN, SIN NUMERO (MILAGRO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-31
- RATIFICAR las actuaciones llevadas a cabo por el administrador único cesado La entidad "TRATAMIENTO SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, SL", DESIGNO persona física representante para el ejercicio del cargo a DON JOSE RAMON IÑIGO SAN MARCELINO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 15, S 8, H NA 33333, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 13, S 8, H NA 33333, I/A 1 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-31