NATIVA EUROPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PTDA JUBALCOY P-2 88
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social NATIVA EUROPA SL
CIF B54676796
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de flores y plantas
Fecha de Constitución 01/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NATIVA EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATIVA EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fluxa Bru Pedro | Liquidador Mancomunado | 17/08/2015 | 02/01/2017 |
Orts Perez Jorge | Liquidador Mancomunado | 17/08/2015 | 02/01/2017 |
Fluxa Bru Pedro | Administrador Unico | 14/11/2013 | 17/08/2015 |
Fluxa Bru Pedro | Administrador Solidario | 26/01/2013 | 14/11/2013 |
Orts Perez Jorge | Administrador Solidario | 26/01/2013 | 14/11/2013 |
ACTOS BORME DE NATIVA EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 4 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 4 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 98, S 8, H A 133237, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 97, S 8, H A 133237, I/A 1 (26/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-03
Dirección:PTDA JUBALCOY P-2 88 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:01/01/13
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Compra, importación, exportación producción y comercialización de todo tipo de productos agrícolas, plantas ornamentales y accesorios. Comercialización de productos fitosanitarios, semillas, fertilizantes, turbas, compostajes, macetas y recipientes para plantas. Asesoramiento para la producción de p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 97, S 8, H A 133237, I/A 1 (26/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-03