NATECRED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando El Catolico, 64
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NATECRED SL
CIF B88100631
Capital Social 3049.0 Euros
Fecha de Constitución 19/03/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NATECRED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATECRED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mesas Perez Ignacio | Apoderado | 05/07/2018 | 28/12/2023 |
Rios Nuñez Carlos | Administrador Unico | 02/07/2018 | 28/12/2023 |
Rios Nuñez Carlos | Liquidador | 28/12/2023 | 28/12/2023 |
Sanchez Tejera Carlos | Apoderado | 05/07/2018 | 28/12/2023 |
Mesas Perez Ignacio | Administrador Solidario | 28/06/2018 | 02/07/2018 |
Sanchez Tejera Carlos | Administrador Solidario | 28/06/2018 | 02/07/2018 |
ACTOS BORME DE NATECRED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 24, S 8, H M 674275, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 24, S 8, H M 674275, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 24, S 8, H M 674275, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 24, S 8, H M 674275, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 24, S 8, H M 674275, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 23, S 8, H M 674275, I/A 4 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 23, S 8, H M 674275, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
- Subsanación de la inscripción primera en cuanto al nombramiento de don Carlos Sánchez Tejera y don Ignacio Mesas Pérez, en calidad de administradores solidarios, en el acto fundacional. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 22, S 8, H M 674275, I/A 2 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 22, S 8, H M 674275, I/A 2 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37858 , F 22, S 8, H M 674275, I/A 2 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28