NAT FER SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social NAT FER SA
CIF A36045193
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor De La Calle Amaro Miguel Ramon
VINCULACIONES DE NAT FER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAT FER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Calle Amaro Miguel Ramon | Liquidador | 26/05/2011 | 03/01/2012 |
De La Calle Amaro Miguel Ramon | Auditor | 23/04/2010 | 03/01/2012 |
Bouzas Moure Jose | Secretario | 26/05/2011 | |
Bouzas Moure Jose | Consejero | 26/05/2011 | |
Carrasco Valdes Julio Antonio | Presidente | 26/05/2011 | |
Carrasco Valdes Julio Antonio | Consejero Delegado | 26/05/2011 | |
Carrasco Valdes Julio Antonio | Consejero | 26/05/2011 | |
Carrasco Villegas Pio Ramon | Vicesecret. | 26/05/2011 | |
Carrasco Villegas Pio Ramon | Consejero | 26/05/2011 | |
Leon Carrasco Enrique | Vicesecret. | 26/05/2011 | 26/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAT FER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 86, S 8, H PO 19780, I/A 14 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 86, S 8, H PO 19780, I/A 14 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 86, S 8, H PO 19780, I/A 13 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 86, S 8, H PO 19780, I/A 13 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 86, S 8, H PO 19780, I/A 13 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 86, S 8, H PO 19780, I/A 12 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 76, S 8, H PO 19780, I/A 11 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 570, F 76, S 8, H PO 19780, I/A 10 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-36