NASIERMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Barranco de las Torres, 10
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social NASIERMA SL
CIF B38541041
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NASIERMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NASIERMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cicconi Michel Paolo Antonio | Liquidador | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
Cicconi Michele Paolo Antonio | Apoderado | 22/06/2021 | 17/10/2022 |
Pedretti Siriaca | Administrador Unico | 22/01/2009 | 17/10/2022 |
Bozza Giuseppe | Administrador Unico | 22/01/2009 |
ACTOS BORME DE NASIERMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 166, S 8, H TF 20152, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 166, S 8, H TF 20152, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 166, S 8, H TF 20152, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 166, S 8, H TF 20152, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 165, S 8, H TF 20152, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-38
- AVDA BARRANCO DE LAS TORRES 10 - OFICINA 2ª LOS OL (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 165, S 8, H TF 20152, I/A 3 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 165, S 8, H TF 20152, I/A 2 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 165, S 8, H TF 20152, I/A 2 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-38