NARVALIS HIBRIDA NAVAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Easo, 7
Código Postal 20006
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social NARVALIS HIBRIDA NAVAL SL
CIF B75114587
Capital Social 41017.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 20/06/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NARVALIS HIBRIDA NAVAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NARVALIS HIBRIDA NAVAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrero Ponce Borja | Administrador Solidario | 25/09/2014 | 06/02/2023 |
Barrero Ponce Borja | Liquidador | 06/02/2023 | 06/02/2023 |
Lasurtegui Munster Marlon | Apoderado | 26/04/2016 | 06/02/2023 |
Leante Darricau Daniel | Administrador Solidario | 25/09/2014 | 06/02/2023 |
Luariz-ayerdi Altuna Jon | Apoderado | 07/09/2015 | 06/02/2023 |
ACTOS BORME DE NARVALIS HIBRIDA NAVAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 52, S 8, H SS 36770, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 52, S 8, H SS 36770, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 52, S 8, H SS 36770, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 52, S 8, H SS 36770, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 52, S 8, H SS 36770, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 50, S 8, H SS 36770, I/A 5 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
- Diseño integral de embarcaciones. Proyectos llave en mano (planificación, gestión, dirección y ejecución de obra). Estudio, diseño y ejecución de sistemas ecológicos de máxima eficiencia para la propulsión y servicios de embarcaciones. Estudio y diseño de sistemas, tanto auxiliares como de propulsió
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 49, S 8, H SS 36770, I/A 4 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
- C/ EASO, N 7-1ºA. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 49, S 8, H SS 36770, I/A 4 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 38.017,00 | Euros |
Capital Actual: | 41.017,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.267,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 49, S 8, H SS 36770, I/A 4 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 48, S 8, H SS 36770, I/A 3 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20