NARVAEZ 32 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Narvaez, 32
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NARVAEZ 32 SL
CIF B82469826
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NARVAEZ 32 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NARVAEZ 32 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Fuente De Cruz Luisa | Liquidador | 16/03/2020 | 16/03/2020 |
De La Fuente De Cruz Luisa | Administrador Unico | 19/06/2015 | 16/03/2020 |
Gonzalez Lopez Miguel Angel | Apoderado | 09/12/2009 | 16/03/2020 |
Gonzalez Lopez Miguel Angel | Secretario | 09/12/2009 | 19/06/2015 |
Gonzalez Lopez Miguel Angel | Consejero | 09/12/2009 | 19/06/2015 |
Martin Capellan Pedro | Presidente | 09/12/2009 | 19/06/2015 |
Martin Capellan Pedro | Consejero | 09/12/2009 | 19/06/2015 |
Prats Palazuelo Fernando | Consejero | 09/12/2009 | 19/06/2015 |
Martin Capellan Pedro | Administrador Unico | 09/12/2009 |
ACTOS BORME DE NARVAEZ 32 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 7 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 7 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 7 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 7 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 6 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 6 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 6 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 5 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14808 , F 132, S 8, H M 246184, I/A 5 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-28