NAREL NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Nelle, 6
Código Postal 15007
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAREL NORTE SL
CIF B70526314
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 05/06/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Capelan Candamio Silvia
VINCULACIONES DE NAREL NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAREL NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capelan Candamio Silvia | Administrador Unico | 06/10/2017 | 26/06/2019 |
Capelan Candamio Silvia | Liquidador | 26/06/2019 | 26/06/2019 |
Capelan Candamio Silvia | Socio Unico | 30/01/2018 | 26/06/2019 |
Capelan Candamio Silvia | Administrador Mancomunado | 07/06/2017 | 06/10/2017 |
Voces Rebordinos Maria Luisa | Administrador Mancomunado | 07/06/2017 | 06/10/2017 |
ACTOS BORME DE NAREL NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 4 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 4 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 4 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 4 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 3 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 2 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 2 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 186, S 8, H C 55842, I/A 2 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 185, S 8, H C 55842, I/A 1 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-15
Dirección:TRVA DE NELLE 6 1º C (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:05/06/17
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:1. La construcción y promoción completa por cuenta propia y/o ajena de edificios, viviendas, locales, naves industriales y comerciales, obras de urbanización, incluso viviendas de protección oficial. CNAE: 4121, 4122 y 4110. 2. La compra venta, enajenación, transformación, parcelación y explotación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 185, S 8, H C 55842, I/A 1 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-15