NARA FRIENDS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mota del Cuervo, 26
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NARA FRIENDS SL
CIF B86047420
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 21/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moreiras Muñoz Jose Ignacio
VINCULACIONES DE NARA FRIENDS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NARA FRIENDS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreiras Muñoz Jose Ignacio | Socio Unico | 13/01/2015 | 07/06/2017 |
Moreiras Muñoz Jose Ignacio | Administrador Unico | 13/01/2015 | 07/06/2017 |
Moreiras Muñoz Jose Ignacio | Liquidador | 07/06/2017 | 07/06/2017 |
Beledo Damonte Raul Fernando | Administrador Unico | 03/11/2010 | 13/01/2015 |
ACTOS BORME DE NARA FRIENDS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 155, S 8, H M 508082, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 155, S 8, H M 508082, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 155, S 8, H M 508082, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 155, S 8, H M 508082, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
- C/ MOTA DEL CUERVO 26 - 8º 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 154, S 8, H M 508082, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 154, S 8, H M 508082, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 154, S 8, H M 508082, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 154, S 8, H M 508082, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 153, S 8, H M 508082, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Dirección:CTRA DE CANILLAS 48 1º - DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/10/10
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE BARES, CAFETERIAS, RESTAURANTES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28208 , F 153, S 8, H M 508082, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28