NANO'S 4U AIE - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social NANO'S 4U AIE
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NANO'S 4U AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NANO'S 4U AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calatayud Ridaura Angel | Liquidador Unico | 20/12/2013 | 20/12/2013 |
Calatayud Ridaura Angel | Administrador Unico | 27/01/2010 | 20/12/2013 |
HERMANOS CALATAYUD SL | Socio | 20/12/2013 | |
PRAIA ARTICLES TEXTILS SL | Socio | 27/01/2010 | 20/12/2013 |
DESARROLLOS TECNICOS DE PUERICULTURA SL | Socio | 04/05/2010 | |
Brotons Munto Cesar | Secretario | 27/01/2010 | |
Brotons Munto Cesar | Consejero | 27/01/2010 | |
Calatayud Ridaura Angel | Presidente | 27/01/2010 | |
Calatayud Ridaura Angel | Consejero | 27/01/2010 | |
COMERCIAL INDUSTRIAL DE MANUFACTURADOS TEXTILES SL | Socio | 27/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NANO'S 4U AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 160, S 8, H V 130774, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 160, S 8, H V 130774, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 160, S 8, H V 130774, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 160, S 8, H V 130774, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 160, S 8, H V 130774, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-140-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 160, S 8, H V 130774, I/A 4 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 158, S 8, H V 130774, I/A 3 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: "=Artículo 11.- Consejo de Administración.- =La administración y representación de la Agrupación se confía por acuerdode la Junta General a un Administrador Unico."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8941, L 6226, F 158, S 8, H V 130774, I/A 2 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-46