NAMMO SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Rabi Sem Tob, S/N
Código Postal 34004
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Razón Social NAMMO SPAIN SL
CIF B86607298
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Fabricación de armas y municiones
Fecha de Constitución 05/12/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bragberg Reijo
Propietario Nammo Sweden Ab
VINCULACIONES DE NAMMO SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAMMO SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bragberg Reijo | Consejero | 03/05/2018 | 11/10/2023 |
Bragberg Reijo | Presidente | 03/05/2018 | 11/10/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 08/01/2020 | 11/10/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 17/06/2022 | 11/10/2023 |
Fuehr Per Haakan Henning | Consejero | 17/12/2019 | 11/10/2023 |
Holthe Hallvar | Secretario | 09/07/2020 | 11/10/2023 |
Holthe Hallvar | Consejero | 09/07/2020 | 11/10/2023 |
Lerche Peter | Consejero | 16/07/2013 | 11/10/2023 |
Llamas Marcos Antonio | Apoderado | 17/12/2019 | 11/10/2023 |
Llamas Marcos Antonio | Apoderado | 02/10/2018 | 11/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAMMO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 189, S 8, H P 7099, I/A 17 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 189, S 8, H P 7099, I/A 17 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-34
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 189, S 8, H P 7099, I/A 16 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-34
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 189, S 8, H P 7099, I/A 15 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-34
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 189, S 8, H P 7099, I/A 14 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-34
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 189, S 8, H P 7099, I/A 14 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-34
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 189, S 8, H P 7099, I/A 13 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 188, S 8, H P 7099, I/A 12 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-34
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 188, S 8, H P 7099, I/A 11 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-34
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 188, S 8, H P 7099, I/A 11 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-34