NAMIT GASTRO BAR GIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Angel, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAMIT GASTRO BAR GIN SL
CIF B87089934
Capital Social 371700.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 04/09/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NAMIT GASTRO BAR GIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAMIT GASTRO BAR GIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lamata Rodriguez Ines | Administrador Unico | 15/09/2014 | 30/04/2024 |
Rubio Lamata Carlos | Apoderado Solidario | 22/10/2014 | 30/04/2024 |
Rubio Lamata Carlos | Liquidador | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
Rubio Lamata Estela | Apoderado Solidario | 22/10/2014 | 30/04/2024 |
Rubio Lamata Silvia | Apoderado Solidario | 22/10/2014 | 30/04/2024 |
Lamata Rodriguez Ines | Socio Unico | 15/09/2014 | 10/12/2018 |
ACTOS BORME DE NAMIT GASTRO BAR GIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 44, S 8, H M 587659, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 44, S 8, H M 587659, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 44, S 8, H M 587659, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 44, S 8, H M 587659, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
- SUBSANADO EL ESTADO CIVIL DE DOÑA INES LAMATA RODRIGUEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 43, S 8, H M 587659, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 368.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 371.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 12.290,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 43, S 8, H M 587659, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 43, S 8, H M 587659, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 41, S 8, H M 587659, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 39, S 8, H M 587659, I/A 1 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32647 , F 39, S 8, H M 587659, I/A 1 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28