NAITAN INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE NAITAN INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAITAN INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Zornoza Antonio | Liquidador | 26/06/2012 | 14/02/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/09/2009 | 14/02/2013 |
BANCO BANIF SA | EntidDeposit | 26/06/2012 | |
BANIF GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE | Entidad Gestora | 26/06/2012 | |
Delgado Jimenez Ivan | Consejero | 26/06/2012 | |
Delgado Jimenez Tatiana | Consejero | 26/06/2012 | |
Delgado Zornoza Antonio | Presidente | 26/06/2012 | |
Delgado Zornoza Antonio | Consejero | 26/06/2012 | |
Jimenez Ramos Inmaculada | Vicepresidente | 26/06/2012 | |
Jimenez Ramos Inmaculada | Consejero | 26/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAITAN INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 145, S 8, H M 240603, I/A 23 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
- resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dando de baja a la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas con fecha 27 de abril de 2012
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 145, S 8, H M 240603, I/A 22 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 144, S 8, H M 240603, I/A 21 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 144, S 8, H M 240603, I/A 21 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 144, S 8, H M 240603, I/A 21 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 144, S 8, H M 240603, I/A 20 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 144, S 8, H M 240603, I/A 19 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 144, S 8, H M 240603, I/A 18 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28