NAISHVELT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NAISHVELT SL
CIF B84908367
Capital Social 692300.0 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NAISHVELT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAISHVELT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ross Benjamin David | Consejero | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
Ross Benjamin David | Vicepresidente | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
Ross Elsie Rachel Mary | Consejero | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
Ross Henrietta Georgia | Apoderado | 24/03/2022 | 16/11/2023 |
Ross Henrietta Georgia | Consejero | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
Ross Henrietta Georgia | Liquidador | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
Ross Oliver James Carl | Consejero | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
Ross Oliver James Carl | Consejero Delegado | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
Ross Oliver James Carl | Presidente | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
Torrente Leguina Jose Antonio | Secretario No Consejero | 14/02/2022 | 16/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAISHVELT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 98, S 8, H M 421479, I/A 7 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 98, S 8, H M 421479, I/A 7 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 98, S 8, H M 421479, I/A 7 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 98, S 8, H M 421479, I/A 7 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 97, S 8, H M 421479, I/A 6 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 97, S 8, H M 421479, I/A 5 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 97, S 8, H M 421479, I/A 5 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 97, S 8, H M 421479, I/A 5 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
- La administradora única de la sociedad de esta hoja ha cambiado el orden de sus apellidos siendo actualmente "DE VILLARREAL GARCIA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 93, S 8, H M 421479, I/A 1 M (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 96, S 8, H M 421479, I/A 4 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28