NAIR DAO CRAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Condomina, 60
Código Postal 03540
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAIR DAO CRAM SL
CIF B09652116
Capital Social 14000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/01/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario BETTERFLY HOLDING ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE NAIR DAO CRAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAIR DAO CRAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alves Diniz Reis Figueira Joao Diogo | Administrador Unico | 05/01/2023 | 30/01/2024 |
BETTERFLY HOLDING ESPAÑA SL | Socio Unico | 30/11/2022 | 30/01/2024 |
Sanchez Pelaez Alejandro | Administrador Unico | 27/01/2022 | 05/01/2023 |
Sanchez Pelaez Alejandro | Socio Unico | 27/01/2022 | 30/11/2022 |
ACTOS BORME DE NAIR DAO CRAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 59, S 8, H A 178103, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 59, S 8, H A 178103, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 59, S 8, H A 178103, I/A 3 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 59, S 8, H A 178103, I/A 3 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 59, S 8, H A 178103, I/A 2 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 58, S 8, H A 178103, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 58, S 8, H A 178103, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-03
Dirección:AVDA DE LA CONDOMINA 60 Esc.1 5º A (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:21/01/22
Capital:14.000,00 Euros
Objeto social:Compraventa, adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios y de participaciones sociales o acciones en el capital social de cualquier tipo de sociedades. Con intervención directa o indirecta en la actuación de filiales y participadas mediante la prestación de servicios de gestión, aseso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 58, S 8, H A 178103, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-03