NAIKE EUROPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jose de Agullo, 4
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAIKE EUROPA SL
CIF B65290835
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 26/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NAIKE EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAIKE EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Piedra Jose Pedro | Liquidador | 19/01/2015 | 19/01/2015 |
Sanchez Piedra Jose Pedro | Administrador Unico | 18/04/2011 | 19/01/2015 |
Rodriguez Real Jose Manuel | Administrador Unico | 23/04/2010 | 18/04/2011 |
Caussa Ayza Conrad | Administrador Unico | 22/03/2010 | 23/04/2010 |
ACTOS BORME DE NAIKE EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 35, S 8, H B 396736, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 35, S 8, H B 396736, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 35, S 8, H B 396736, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 35, S 8, H B 396736, I/A 3 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 35, S 8, H B 396736, I/A 3 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
- AMPLIAR A:LA COMPRAVENTA,COMERCIALIZACION Y EXPORTACION E IMPORTACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS AGRICOLAS,INLCUIDOS FITOSANITARIOS,ABONOS Y FERTILIZANTES,Y TODA CLASE DE MATERIALES,APEROS,HERRAMIENTAS,MAQUINARIA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 34, S 8, H B 396736, I/A 2 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 34, S 8, H B 396736, I/A 2 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 34, S 8, H B 396736, I/A 2 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 33, S 8, H B 396736, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Dirección:CL JOSEP IRLA I BOSCH Num.4 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:26/02/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41781 , F 33, S 8, H B 396736, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08