NADINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle O'Donnell, 15
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NADINA SL
CIF B78512514
Capital Social 36060.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Página Web www.nadinasl.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario IMJ SL
VINCULACIONES DE NADINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NADINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Mugica Concepcion | Administrador Unico | 25/04/2023 | 20/11/2023 |
Fernandez Mugica Concepcion | Liquidador | 20/11/2023 | 20/11/2023 |
IMJ SL | Socio Unico | 17/05/2023 | 20/11/2023 |
Fernandez Mugica Concepcion | Administrador Solidario | 11/01/2019 | 25/04/2023 |
Fitsion Cordela Nia | Administrador Solidario | 11/01/2019 | 25/04/2023 |
Fitsion Cordela Nia | Administrador Unico | 11/01/2019 |
ACTOS BORME DE NADINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 204, S 8, H M 90283, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 204, S 8, H M 90283, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 204, S 8, H M 90283, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 204, S 8, H M 90283, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Capital Anterior: | 168.280,00 | Euros |
Disminución de capital | 132.220,00 | Euros |
Capital Actual: | 36.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 78,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 203, S 8, H M 90283, I/A 10 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 203, S 8, H M 90283, I/A 10 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 203, S 8, H M 90283, I/A 9 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 203, S 8, H M 90283, I/A 9 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 203, S 8, H M 90283, I/A 9 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-28
- La adquisición, explotación, arrendamiento, promoción y enajenación de bienes inmuebles, así como la construcción por cuenta propia o de terceros de toda clase de obras y la subcontratación de las mismas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 202, S 8, H M 90283, I/A 8 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28