NADA KEVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vallespir, 19
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NADA KEVER SL
CIF B60980190
Capital Social 66060.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
VINCULACIONES DE NADA KEVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NADA KEVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ancesa Cano Isidro | Apoderado | 30/12/2010 | 08/10/2015 |
Arredondo Garcia Oscar | REP.ADM.CONC | 06/05/2014 | 08/10/2015 |
PRAXIS DE REESTRUCTURACIONES Y CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 06/05/2014 | 08/10/2015 |
Veloso Barranco Nestor | Apoderado | 05/02/2010 | 08/10/2015 |
Veloso Mendez Antonio | Administrador | 22/07/2014 | |
Perez Pellicer Antonio | Apoderado | 05/02/2010 | 21/05/2010 |
Losilla Altaba Joana | Apoderado | 06/03/2009 | |
Mangas Monge Jose | Administrador | 20/02/2009 |
ACTOS BORME DE NADA KEVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 86, S 8, H B 143188, I/A 15 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 222/2014, AUTO FIRME DE FECHA 14/09/2015, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 86, S 8, H B 143188, I/A 15 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 86, S 8, H B 143188, I/A 15 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 222/2014, AUTO FIRME DE FECHA 27/02/2015, CALIFICACION DEL CONCURSO COMO FORTUITO Y ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 86, S 8, H B 143188, I/A 14 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 86, S 8, H B 143188, I/A 13 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 222/2014, DECRETO FIRME DE FECHA 05/06/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 86, S 8, H B 143188, I/A 13 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 86, S 8, H B 143188, I/A 13 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 222/2014, AUTO FIRME DE FECHA 19/03/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 85, S 8, H B 143188, I/A 12 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 85, S 8, H B 143188, I/A 12 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-08
- Sociedades absorbidas: MUCHO KEVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41904 , F 83, S 8, H B 143188, I/A 11 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08