NACOBA INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ricardo Soriano, 72
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social NACOBA INVESTMENT SL
CIF B92481209
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/10/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NACOBA INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NACOBA INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coussee Bart Carl J | Apoderado Solidario | 31/12/2015 | 21/06/2016 |
Coussee Karel Isidoor Frans Maria | Administrador Solidario | 23/02/2010 | 21/06/2016 |
Coussee Nathalie Adi R | Apoderado Solidario | 31/12/2015 | 21/06/2016 |
SAP JACQUELINE MARIE LEONA | Administrador Solidario | 23/02/2010 | 21/06/2016 |
SAP JACQUELINE MARIE LEONA | Liquidador | 21/06/2016 | 21/06/2016 |
Coussee Karel Isidoor Frans Maria | Administrador Unico | 23/02/2010 |
ACTOS BORME DE NACOBA INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 3 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463, L 2375, F 13, S 8, H MA 67722, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-29