NACAR DE RIZOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cea Bermudez, 43
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NACAR DE RIZOS SL
CIF B84950245
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 09/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario PALCRIS SL
VINCULACIONES DE NACAR DE RIZOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NACAR DE RIZOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Bernal Alfonso | Administrador Unico | 05/07/2016 | 06/03/2023 |
Martinez Bernal Alfonso | Liquidador | 06/03/2023 | 06/03/2023 |
PALCRIS SL | Socio Unico | 05/07/2016 | 06/03/2023 |
Collado Rubio Carolina | Administrador Unico | 13/04/2011 | 05/07/2016 |
Collado Rubio Carolina | Administrador Solidario | 13/04/2011 | |
Martinez Bernal Ignacio | Administrador Solidario | 13/04/2011 |
ACTOS BORME DE NACAR DE RIZOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 210, S 8, H M 424984, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 210, S 8, H M 424984, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 210, S 8, H M 424984, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 210, S 8, H M 424984, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 209, S 8, H M 424984, I/A 6 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 209, S 8, H M 424984, I/A 6 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 209, S 8, H M 424984, I/A 6 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
- C/ CEA BERMUDEZ 43 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 209, S 8, H M 424984, I/A 5 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 17 1º - CENTRO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 209, S 8, H M 424984, I/A 4 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 209, S 8, H M 424984, I/A 3 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-28