NA MARINADA ARMADORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Artero Guirao, 240
Código Postal 30740
Municipio San Pedro del Pinatar
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NA MARINADA ARMADORS SL
CIF B43869387
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Pesca marina
Fecha de Constitución 24/08/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario PISCIFACTORIAS ALBALADEJO SL
VINCULACIONES DE NA MARINADA ARMADORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NA MARINADA ARMADORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Manuel Aguirre Gonzalez | Administrador Unico | 16/04/2019 | 01/08/2022 |
Juan Manuel Aguirre Gonzalez | Liquidador | 01/08/2022 | 01/08/2022 |
PISCIFACTORIAS ALBALADEJO SL | Socio Unico | 09/03/2016 | 01/08/2022 |
HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA SL | Administrador Unico | 26/04/2018 | 16/04/2019 |
Albaladejo Garcia Tomas | Administrador Unico | 09/03/2016 | 26/04/2018 |
Tomas Albaladejo Garcia | Administrador Unico | 26/04/2018 | |
Llambrich Boquera Elvira Candelera | Administrador Solidario | 09/03/2016 | |
Llambrich Boquera Josep Antoni | Administrador Solidario | 09/03/2016 |
ACTOS BORME DE NA MARINADA ARMADORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 138, S 8, H MU 93196, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 138, S 8, H MU 93196, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 138, S 8, H MU 93196, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 138, S 8, H MU 93196, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 138, S 8, H MU 93196, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 138, S 8, H MU 93196, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 138, S 8, H MU 93196, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 137, S 8, H MU 93196, I/A 4 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 137, S 8, H MU 93196, I/A 4 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-30
Capital Anterior: | 208.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 203.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 137, S 8, H MU 93196, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-30