N & P HOLDING SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Salvador de Madariaga, 1
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social N & P HOLDING SPAIN SL
CIF B08098485
Capital Social 141789.12 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Infante Escudero Javier
VINCULACIONES DE N & P HOLDING SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE N & P HOLDING SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Infante Escudero Javier | Presidente | 31/01/2014 | 30/12/2015 |
Infante Escudero Javier | Consejero | 31/01/2014 | 30/12/2015 |
Infante Escudero Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/02/2014 | 30/12/2015 |
Lima Pedro Filipe Morais | Consejero | 04/02/2014 | 30/12/2015 |
Taillier Guillaume Philippe Emile | Vicepresidente | 31/01/2014 | 30/12/2015 |
Taillier Guillaume Philippe Emile | Consejero | 31/01/2014 | 30/12/2015 |
Tnc (us) Holdings Inc | Apoderado | 11/12/2014 | 30/12/2015 |
Sosa Alguacil Carrasco Gonzalo | Vicesecret. | 11/12/2014 | |
Bachmann Erika | Apoderado | 04/02/2014 | |
Barrachina Liaño Marta | Apoderado | 04/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE N & P HOLDING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 149, S 8, H M 44504, I/A 59 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 149, S 8, H M 44504, I/A 59 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Capital Anterior: | 70.894,56 | Euros |
Aumento de capital: | 70.894,56 | Euros |
Capital Actual: | 141.789,12 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 148, S 8, H M 44504, I/A 58 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 147, S 8, H M 44504, I/A 57 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 147, S 8, H M 44504, I/A 57 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 147, S 8, H M 44504, I/A 56 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 147, S 8, H M 44504, I/A 56 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 145, S 8, H M 44504, I/A 55 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 145, S 8, H M 44504, I/A 55 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 145, S 8, H M 44504, I/A 54 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28