N B PROMOTORES SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Joan de Moró
Provincia Castellón/Castello
Razón Social N B PROMOTORES SL
CIF B12227229
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE N B PROMOTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE N B PROMOTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nebot Badenes Guillermo German | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2015 | |
Nebot Badenes Guillermo German | Presidente | 19/11/2015 | |
Nebot Badenes Guillermo German | Consejero | 19/11/2015 | |
Nebot Badenes Guillermo German | Liquidador | 19/11/2015 | 19/11/2015 |
Nebot Vidal Guillermo | Apoderado | 14/03/2011 | 19/11/2015 |
Nebot Vidal Guillermo | Secretario | 10/01/2011 | 19/11/2015 |
Nebot Vidal Guillermo | Consejero | 10/01/2011 | 19/11/2015 |
Vidal Pupla Francisca | Consejero | 19/11/2015 | |
Vidal Pupla Manuela | Consejero | 19/11/2015 | |
Nebot Badenes Jose Vicente | Consejero Delegado Solidario | 10/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE N B PROMOTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498, L 65, F 160, S 8, H CS 365, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498, L 65, F 160, S 8, H CS 365, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498, L 65, F 160, S 8, H CS 365, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-12
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498, L 65, F 160, S 8, H CS 365, I/A 13 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498, L 65, F 160, S 8, H CS 365, I/A 12 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-16-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-16-12
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-16-12
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-16-12