MYO VALLES MONTAJES OBRAS Y MANTENIMIENTO SL - EN DISOLUCION
Dirección social CL TELEMATICA,13, POL.IND. LA FERRERIA
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Razón Social MYO VALLES MONTAJES OBRAS Y MANTENIMIENTO SL
CIF B66165416
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/11/2013
Teléfono 93 187 46 28
Página Web www.myovalles.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MYO VALLES MONTAJES OBRAS Y MANTENIMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MYO VALLES MONTAJES OBRAS Y MANTENIMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Sanchez Manuela | Administrador Concursal | 20/01/2022 | |
LOPEZ-IBOR ABOGADOS SLP | Administrador Concursal | 05/04/2019 | |
VIVES MAS ESTUDIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS SL | Auditor | 31/01/2018 |
ACTOS BORME DE MYO VALLES MONTAJES OBRAS Y MANTENIMIENTO SL
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 53/2019, PROVIDENCIA FIRME DE FECHA 08/04/2021, CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 6, S 8, H B 444932, I/A 9 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 6, S 8, H B 444932, I/A 9 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 6, S 8, H B 444932, I/A 9 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 5, S 8, H B 444932, I/A 8 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 53/2019, AUTO FIRME DE FECHA 21/02/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 5, S 8, H B 444932, I/A 8 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 5, S 8, H B 444932, I/A 8 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 5, S 8, H B 444932, I/A 8 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 90.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 4, S 8, H B 444932, I/A 7 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 4, S 8, H B 444932, I/A 6 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
- LA FABRICACION,INSTALACION Y REPARACION DE CERRAMIENTOS DE TODO TIPO,PUERTAS MANUALES Y METALICAS;EL MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS;LA REALIZACION DE REFORMAS Y FABRICACION DE MOBILIARIO URBANO Y ESTRUCTURAS METALICAS; Y LA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 4, S 8, H B 444932, I/A 5 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08