MYMLIX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Cerro de los Gamos, 1
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MYMLIX SL
CIF B86327517
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Arrendamiento financiero
Fecha de Constitución 26/07/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Wonga Worldwide Limited
VINCULACIONES DE MYMLIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MYMLIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calls Insa Silvia | Liquidador | 19/11/2018 | 19/11/2018 |
Florez Restrepo Tatiana | Liquidador | 19/11/2018 | 19/11/2018 |
Perez Colomar Daniel | Apoderado | 31/01/2012 | 19/11/2018 |
Wonga Worldwide Limited | Socio Unico | 24/11/2011 | 19/11/2018 |
Wright Robert Philip | Administrador Solidario | 24/11/2011 | 19/11/2018 |
Young Robert Thomas | Administrador Solidario | 24/11/2011 | 19/11/2018 |
ACTOS BORME DE MYMLIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 115, S 8, H M 528568, I/A 4 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 115, S 8, H M 528568, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 115, S 8, H M 528568, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 115, S 8, H M 528568, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 114, S 8, H M 528568, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 110, S 8, H M 528568, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 110, S 8, H M 528568, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Dirección:C/ CAMINO CERRO DE LOS GAMOS 1 - EDIFICIO 1 (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:26/07/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA CONCESION DE PRESTAMOS O CREDITOS NO HIPOTECARIOS A PARTICULARES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29364 , F 110, S 8, H M 528568, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28