MY THERAPY TOOLS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe, 5
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MY THERAPY TOOLS SL
CIF B87386306
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/10/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MY THERAPY TOOLS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MY THERAPY TOOLS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonilla Rodriguez Pedro | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Bonilla Rodriguez Pedro | Administrador Solidario | 17/06/2020 | 27/12/2023 |
Cordero Feo Gerardo | Administrador Solidario | 17/06/2020 | 27/12/2023 |
Garcia Bechler Juan Manuel | Apoderado | 15/01/2016 | 27/12/2023 |
Cordero Feo Gerardo | Administrador Unico | 13/10/2015 | 17/06/2020 |
ACTOS BORME DE MY THERAPY TOOLS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 212, S 8, H M 609855, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 212, S 8, H M 609855, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 212, S 8, H M 609855, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 212, S 8, H M 609855, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
- C/ PRINCIPE 5 3 B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 211, S 8, H M 609855, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 211, S 8, H M 609855, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 211, S 8, H M 609855, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 211, S 8, H M 609855, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 211, S 8, H M 609855, I/A 2 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 209, S 8, H M 609855, I/A 1 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28