MY STAR AUTOGRAPH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 560
Código Postal 08026
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MY STAR AUTOGRAPH SL
CIF B65632531
Capital Social 4145.5 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 06/09/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MY STAR AUTOGRAPH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MY STAR AUTOGRAPH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aymerich Vilasau Jaume | Director | 25/02/2013 | 22/11/2017 |
BUFETE MARTINEZ CASTEJON SLP | Administrador Concursal | 03/07/2015 | 22/11/2017 |
Marti Zamora Jaume | Director | 25/02/2013 | 22/11/2017 |
Martinez Castejon Roldan | REP.ADM.CONC | 03/07/2015 | 22/11/2017 |
Rincon Alarcon Sergio | Director | 25/02/2013 | 22/11/2017 |
Aymerich Vilasau Jaume | Administrador Solidario | 29/04/2015 | 25/02/2016 |
Rincon Alarcon Sergio | Administrador Solidario | 29/04/2015 | 25/02/2016 |
Aymerich Vilasau Jaume | Consejero | 25/02/2013 | 29/04/2015 |
Font Cavestany Ignacio | REPR.143 RRM | 25/02/2013 | 29/04/2015 |
Gl Se Co Ltd | Consejero | 18/06/2013 | 29/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MY STAR AUTOGRAPH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 26, S 8, H B 415339, I/A 7 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 332/2015, AUTO FIRME DE FECHA 16/10/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 26, S 8, H B 415339, I/A 7 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 26, S 8, H B 415339, I/A 7 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 25, S 8, H B 415339, I/A 6 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 332/2015, AUTOS FIRMES, DE FECHA 26/06/2015:APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y DE 10/12/015:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 25, S 8, H B 415339, I/A 6 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 25, S 8, H B 415339, I/A 6 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 332/2015, AUTO FIRME DE FECHA 23/04/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 24, S 8, H B 415339, I/A 5 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 24, S 8, H B 415339, I/A 5 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 24, S 8, H B 415339, I/A 4 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43626 , F 24, S 8, H B 415339, I/A 4 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08