MY CHARGING POINT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 7
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MY CHARGING POINT SL
CIF B86122595
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 30/12/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ALBATIR SL
VINCULACIONES DE MY CHARGING POINT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MY CHARGING POINT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBATIR SL | Socio Unico | 21/01/2011 | 27/12/2018 |
De Rabago Marin Jaime | Administrador Solidario | 20/08/2014 | 27/12/2018 |
De Rabago Marin Jaime | Liquidador | 27/12/2018 | 27/12/2018 |
De Rabago Marin Pablo | Administrador Solidario | 21/01/2011 | 27/12/2018 |
De Zulueta Y Velazquez Duro Ignacio | Administrador Solidario | 21/01/2011 | 27/12/2018 |
De Rabago Marin Jaime | Administrador Solidario | 21/01/2011 | 19/07/2012 |
ACTOS BORME DE MY CHARGING POINT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 122, S 8, H M 512108, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 122, S 8, H M 512108, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 122, S 8, H M 512108, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 122, S 8, H M 512108, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 122, S 8, H M 512108, I/A 3 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 122, S 8, H M 512108, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 118, S 8, H M 512108, I/A 1 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 118, S 8, H M 512108, I/A 1 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Dirección:C/ SAGASTA 7 (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/12/10
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMERCIALIZACION O INTERMEDIACION EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAPARA LA RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 118, S 8, H M 512108, I/A 1 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28