MW BIOGAS 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Alfons El Magnanim, 10
Código Postal 12540
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social MW BIOGAS 1 SL
CIF B12843975
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Fecha de Constitución 04/05/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MW BIOGAS 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MW BIOGAS 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Civera Lopez Pascual | Liquidador | 29/05/2014 | 29/05/2014 |
Civera Lopez Pascual | Presidente | 02/02/2011 | 29/05/2014 |
Civera Lopez Pascual | Consejero Delegado | 02/02/2011 | 29/05/2014 |
Civera Lopez Pascual | Consejero | 02/02/2011 | 29/05/2014 |
Font Rubert Manuel | Secretario | 02/02/2011 | 29/05/2014 |
Font Rubert Manuel | Consejero | 02/02/2011 | 29/05/2014 |
Pitarch Piquer David | Vicepresidente | 29/05/2014 | |
Pitarch Piquer David | Secretario | 02/02/2011 | 29/05/2014 |
Pitarch Piquer David | Consejero | 02/02/2011 | 29/05/2014 |
Civera Lopez Pascual | Administrador Unico | 18/05/2010 | 02/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MW BIOGAS 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 180, S 8, H CS 32140, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 180, S 8, H CS 32140, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 180, S 8, H CS 32140, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-12
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 180, S 8, H CS 32140, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-12
- EN EL BORME Nº 30 SE PUBLICO ERRONEAMENTE EL CARGO DE DON DAVIL PITARCH PIQUER, SIENDO EL CORRECTO, VICEPRESIDENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 179, S 8, H CS 32140, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2012-145-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 179, S 8, H CS 32140, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-12
- C/ ALFONS EL MAGNANIM 10 ENTLO 2 (VILLARREAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 179, S 8, H CS 32140, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-12
- El desarrollo de las actividades referidas a la producción, transformacióny comercialización de productos de la agriculturas y la alimentación. El asesoramiento técnico y la prestación de servicios agrícolas, forestales y ganaderos, así como compraventa e intermediación de productos agrícolas. El u
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 179, S 8, H CS 32140, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ampliacion objeto. mod. art.. Artículo de los estatutos: CAMBIO DOMICILIO. MOD. ART
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 179, S 8, H CS 32140, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-12