MUTUAVALOR I SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social MUTUAVALOR I SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MUTUAVALOR I SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUTUAVALOR I SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Depositaria | 06/11/2014 | 08/03/2021 |
BANCO INVERSIS SA | Entidad Depositaria | 08/09/2010 | 08/03/2021 |
Casals Creus Ramon | Consejero | 22/07/2011 | 08/03/2021 |
Casals Creus Ramon | Consejero | 15/02/2011 | 08/03/2021 |
Casals Creus Ramon | Consejero | 29/07/2016 | 08/03/2021 |
Diez Villahoz Juan Antonio | Apoderado | 08/03/2021 | |
Gallen Gil Jose | Apoderado | 08/03/2021 | |
Gaminde Diaz Emparanza Ignacio | Apoderado | 08/03/2021 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 22/08/2019 | 08/03/2021 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 29/07/2016 | 08/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MUTUAVALOR I SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47462 , F 121, S 8, H B 17775, I/A 95 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS,COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES S.A. (IBERCLEAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47462 , F 121, S 8, H B 17775, I/A 95 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47462 , F 121, S 8, H B 17775, I/A 95 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Diez Villahoz Juan Antonio
- Diez Villahoz Juan Antonio
- Diez Villahoz Juan Antonio
- Diez Villahoz Juan Antonio
- Diez Villahoz Juan Antonio
- Diez Villahoz Juan Antonio
- Gallen Gil Jose
- Gaminde Diaz Emparanza Ignacio
- Gaminde Diaz Emparanza Ignacio
- Gaminde Diaz Emparanza Ignacio
- Gaminde Diaz Emparanza Ignacio
- Gaminde Diaz Emparanza Ignacio
- Gaminde Diaz Emparanza Ignacio
- Sampietro Villacampa Jose Maria
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47462 , F 121, S 8, H B 17775, I/A 95 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 60, S 8, H B 17775, I/A 94 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 60, S 8, H B 17775, I/A 94 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 60, S 8, H B 17775, I/A 93 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 14.- COMPOSICION,DURACION Y RETRIBUCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 60, S 8, H B 17775, I/A 92 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 60, S 8, H B 17775, I/A 91 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 59, S 8, H B 17775, I/A 90 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08