MUTUA IGUALADINA DE PREVISIO SOCIAL M P SA PRIMA FIXA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social MUTUA IGUALADINA DE PREVISIO SOCIAL M P SA PRIMA FIXA
CIF V08316218
Capital Social 30052.0 Euros
VINCULACIONES DE MUTUA IGUALADINA DE PREVISIO SOCIAL M P SA PRIMA FIXA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUTUA IGUALADINA DE PREVISIO SOCIAL M P SA PRIMA FIXA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Perez Ramon | SEC.JTA.DIRE | 16/06/2014 | 17/11/2021 |
Campos Perez Ramon | MBRO.JTA.DIR | 11/06/2018 | 17/11/2021 |
Campos Perez Ramon | SEC.JTA.DIRE | 11/06/2018 | 17/11/2021 |
Campos Perez Ramon | MBRO.JTA.DIR | 16/06/2014 | 17/11/2021 |
Combalia Cendra Antoni | Vocal Junta Directiva | 08/03/2021 | 17/11/2021 |
Combalia Cendra Antoni | MBRO.JTA.DIR | 08/03/2021 | 17/11/2021 |
Combalia Cendra Antoni | MBRO.JTA.DIR | 16/11/2016 | 17/11/2021 |
Combalia Cendra Antoni | Vocal Junta Directiva | 16/11/2016 | 17/11/2021 |
Esquerra Resa Pere | PRESI.JTA.DI | 16/06/2014 | 17/11/2021 |
Esquerra Resa Pere | MBRO.JTA.DIR | 11/06/2018 | 17/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MUTUA IGUALADINA DE PREVISIO SOCIAL M P SA PRIMA FIXA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 23, S 8, H B 177928, I/A 18 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 20,38 Y 39 DE LOS ESTATUTOS DE LA MUTUA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 23, S 8, H B 177928, I/A 17 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
MBRO.JTA.DIR
Vicepresidente Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 22, S 8, H B 177928, I/A 16 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
MBRO.JTA.DIR
Vicepresidente Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 22, S 8, H B 177928, I/A 16 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Auditor Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 21, S 8, H B 177928, I/A 15 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
V-SEC.JTA.DI
Vocal Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 70, S 8, H B 177928, I/A 14 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Auditor Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 70, S 8, H B 177928, I/A 13 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 70, S 8, H B 177928, I/A 13 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 28 Y 29 DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 69, S 8, H B 177928, I/A 12 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Auditor
MBRO.JTA.DIR
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 69, S 8, H B 177928, I/A 12 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08