MUTARES SIERRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 78
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MUTARES SIERRA SL
CIF B16682957
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mutares Se & Co. Kgaa
VINCULACIONES DE MUTARES SIERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUTARES SIERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mutares Se & Co. Kgaa | Socio Unico | 26/07/2021 | 04/01/2024 |
San Antonio Alonso Santiago | Administrador Unico | 26/07/2021 | 04/01/2024 |
San Antonio Alonso Santiago | Liquidador | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
ACTOS BORME DE MUTARES SIERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 111, S 8, H M 747875, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 111, S 8, H M 747875, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 111, S 8, H M 747875, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 111, S 8, H M 747875, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
- C/ CLAUDIO COELLO 78 3 - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 111, S 8, H M 747875, I/A 2 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 107, S 8, H M 747875, I/A 1 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 107, S 8, H M 747875, I/A 1 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 115 - 8º IZQ. (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/07/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa, adquisición, tenencia, administración y enajenación de inmuebles, así como de valores mobiliarios y de participaciones sociales o acciones representativas del capital social de cualquier tipo de sociedad, respetando en todo caso la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Entidades de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 107, S 8, H M 747875, I/A 1 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28