MUSUAVE C G P SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social MUSUAVE C G P SL
CIF B85323210
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 18/01/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MUSUAVE C G P SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUSUAVE C G P SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Consuegra Carron Francisco Javier | Liquidador | 05/01/2012 | 05/01/2012 |
Garcia Consuegra Carron Francisco Javier | Administrador Solidario | 26/02/2009 | 05/01/2012 |
Gonzalez Cruz Jose Luis | Liquidador | 05/01/2012 | 05/01/2012 |
Gonzalez Cruz Jose Luis | Administrador Solidario | 26/02/2009 | 05/01/2012 |
Moreno Pastor Alberto | Liquidador | 05/01/2012 | 05/01/2012 |
Moreno Pastor Alberto | Administrador Solidario | 26/02/2009 | 05/01/2012 |
Sanchez Pina Enrique | Liquidador | 05/01/2012 | 05/01/2012 |
Sanchez Pina Enrique | Administrador Solidario | 26/02/2009 | 05/01/2012 |
Moreno Pastor Alberto | Administrador Unico | 26/02/2009 |
ACTOS BORME DE MUSUAVE C G P SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 147, S 8, H M 460121, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 147, S 8, H M 460121, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 147, S 8, H M 460121, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 147, S 8, H M 460121, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 146, S 8, H M 460121, I/A 3 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 146, S 8, H M 460121, I/A 3 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 146, S 8, H M 460121, I/A 3 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28