MUSTO PERFORMANCE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, 17
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MUSTO PERFORMANCE SPAIN SL
CIF B86210044
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Confección de otras prendas de vestir exteriores
Fecha de Constitución 11/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Musto Ltd
VINCULACIONES DE MUSTO PERFORMANCE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUSTO PERFORMANCE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cook David Robert | Administrador Solidario | 13/05/2011 | 11/02/2019 |
Lawson Musto Nigel | Administrador Solidario | 13/05/2011 | 11/02/2019 |
Musto Ltd | Socio Unico | 13/05/2011 | 11/02/2019 |
Steve John Dawson | Liquidador | 11/02/2019 | 11/02/2019 |
Steve John Dawson | Administrador Unico | 03/09/2018 | 11/02/2019 |
Denis Delgado | Administrador Solidario | 04/04/2016 | 03/09/2018 |
Peter Smith | Administrador Solidario | 04/04/2016 | 03/09/2018 |
David Robert Cook | Administrador Solidario | 04/04/2016 | |
Nigel Lawson Musto | Administrador Solidario | 04/04/2016 |
ACTOS BORME DE MUSTO PERFORMANCE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 79, S 8, H B 483231, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 79, S 8, H B 483231, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 79, S 8, H B 483231, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 79, S 8, H B 483231, I/A 3 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 79, S 8, H B 483231, I/A 3 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-08
- RD SANT PERE 17, 2 PLANTA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 78, S 8, H B 483231, I/A 2 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 78, S 8, H B 483231, I/A 2 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45296 , F 78, S 8, H B 483231, I/A 2 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28821 , F 38, S 8, H M 518909, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28821 , F 38, S 8, H M 518909, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28